GRÜNE-Fraktion |
Berg, Evelyn | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 08.04.2011 | 31.03.2016 | von 08.04.2011 bis 31.03.2016 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Figaj, Thilo | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 08.04.2011 | 31.03.2016 | von 08.04.2011 bis 31.03.2016 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Angermann, Dieter | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 20.06.2011 | 31.03.2016 | von 20.06.2011 bis 31.03.2016 | |
Engesser, Hermann | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 20.06.2011 | 31.03.2016 | von 20.06.2011 bis 31.03.2016 | |
Fabian, Thomas | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2011 | 20.06.2011 | von 08.04.2011 bis 20.06.2011 | |
Fendler, Wolfram | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2011 | 04.06.2013 | von 08.04.2011 bis 04.06.2013 | |
Fraas, Alexander | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 05.01.2015 | 31.03.2016 | von 05.01.2015 bis 31.03.2016 | |
Fraas, Sabine | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2011 | 31.03.2016 | von 08.04.2011 bis 31.03.2016 | |
Friedel, Christina | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 02.03.2015 | 31.03.2016 | von 02.03.2015 bis 31.03.2016 | |
Fumetti, Christoph von | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2011 | 31.03.2016 | von 08.04.2011 bis 31.03.2016 | |
Gerber, Christian | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2011 | 07.02.2012 | von 08.04.2011 bis 07.02.2012 | |
Kappes, Walter | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 04.06.2013 | 31.03.2016 | von 04.06.2013 bis 31.03.2016 | |
Klamand, Holger | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2011 | 31.03.2016 | von 08.04.2011 bis 31.03.2016 | |
Kunz, Carmen | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2011 | 31.03.2016 | von 08.04.2011 bis 31.03.2016 | |
Löffler, Ralf | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2011 | 31.03.2016 | von 08.04.2011 bis 31.03.2016 | |
Metz-Denefleh, Anne | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2011 | 09.05.2011 | von 08.04.2011 bis 09.05.2011 | |
Ohlig, Gerhard | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2011 | 31.03.2016 | von 08.04.2011 bis 31.03.2016 | |
Ruoff, Jochen | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2011 | 20.06.2011 | von 08.04.2011 bis 20.06.2011 | |
Schäffer, Manfred | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2011 | 31.03.2016 | von 08.04.2011 bis 31.03.2016 | |
Sterzelmaier, Doris | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.02.2012 | 31.03.2016 | von 08.02.2012 bis 31.03.2016 | |
Sutholt, Rosemarie | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2011 | 31.12.2014 | von 08.04.2011 bis 31.12.2014 | |
Thoma, René Steffen | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2011 | 14.01.2015 | von 08.04.2011 bis 14.01.2015 | Fraktionsgeschäftsführer | Fraktionsgeschäftsführer |
Zuchowski, Aline | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 09.05.2011 | 31.03.2016 | von 09.05.2011 bis 31.03.2016 | |
Ruoff, Jochen | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Figaj, Thilo | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Sutholt, Rosemarie | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | stellvertretende Fraktionsvorsitzende |
Apfel, Franz | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | |
Berg, Evelyn | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | |
Metz-Denefleh, Anne | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2006 | 09.08.2007 | von 01.04.2006 bis 09.08.2007 | |
Ohlig, Gerhard | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 09.08.2007 | 31.03.2011 | von 09.08.2007 bis 31.03.2011 | |
Engesser, Hermann | fraktionslos | fraktionslos Hospitant/in | Hospitant/in | 05.11.2010 | 31.03.2011 | von 05.11.2010 bis 31.03.2011 | Hospitant in der GRÜNE-Fraktion | Hospitant in der GRÜNE-Fraktion |