FREIE WÄHLER-Fraktion |
Öhlenschläger, Walter | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 08.04.2011 | 31.03.2016 | von 08.04.2011 bis 31.03.2016 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Berbner, Alois | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 05.03.2012 | 31.03.2016 | von 05.03.2012 bis 31.03.2016 | |
Golzer, Norbert | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2011 | 20.06.2011 | von 08.04.2011 bis 20.06.2011 | |
Greif, Dr. Martin | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2011 | 22.12.2015 | von 08.04.2011 bis 22.12.2015 | stellvertretender. Fraktionsvorsitzender | stellvertretender. Fraktionsvorsitzender |
Röth, Markus | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2011 | 30.03.2011 | von 08.04.2011 bis 30.03.2011 | |
Schmitt, Klaus-Dieter | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 22.12.2015 | 31.03.2016 | von 22.12.2015 bis 31.03.2016 | |
Szych, Karl Heinz | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 20.06.2011 | 07.11.2011 | von 20.06.2011 bis 07.11.2011 | |
Vollmer, Thomas | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 07.11.2011 | 31.03.2016 | von 07.11.2011 bis 31.03.2016 | |