Mitglieder |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.07.2021 | 31.07.2022 | von 05.07.2021 bis 31.07.2022 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2022 | | von 01.08.2022 | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und Finanzdezernent | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und Finanzdezernent |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße Umlaufverfahren | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.07.2021 | 31.07.2022 | von 05.07.2021 bis 31.07.2022 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße Umlaufverfahren | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2022 | | von 01.08.2022 | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und Finanzdezernent | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und Finanzdezernent |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2022 | | von 01.08.2022 | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und Finanzdezernent | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und Finanzdezernent |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft Umlaufverfahren | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2022 | | von 01.08.2022 | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und Finanzdezernent | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und Finanzdezernent |
Ausschussmitglieder |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | 31.07.2022 | von 03.05.2021 bis 31.07.2022 | stellvertretender Ausschussvorsitzender von 26.05.2021 bis 31.07.2022 | stellvertretender Ausschussvorsitzender von 26.05.2021 bis 31.07.2022 |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss als Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl einer oder eines hauptamtlichen Kreisbeigeordneten des Kreises Bergstraße | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 13.12.2021 | 21.02.2022 | von 13.12.2021 bis 21.02.2022 | |
stellvertretende/r Vorsitzende/r |
Jugendhilfeausschuss | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 18.01.2024 | 31.08.2024 | von 18.01.2024 bis 31.08.2024 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Mitglieder |
Kreisausschuss | | Mitglied | Mitglied | 01.08.2022 | | von 01.08.2022 | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter |
GRÜNE-Fraktion |
Kreistag | | Mitglied | Mitglied | | 31.07.2022 | bis 31.07.2022 | Fraktionsvorsitzender bis 31.07.2022 | Fraktionsvorsitzender bis 31.07.2022 |
Kreistag - GRÜNE-Fraktion | | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | | 31.07.2022 | bis 31.07.2022 | Fraktionsvorsitzender bis 31.07.2022 | Fraktionsvorsitzender bis 31.07.2022 |
Fraktionsvorsitzende |
Kreistagspräsidium | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | 31.07.2022 | von 03.05.2021 bis 31.07.2022 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Vorsitzende/r |
Kreis-Teilhabe-Kommission | | Vorsitz | Vorsitz | 01.08.2022 | | von 01.08.2022 | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter |