Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Regionalpolitik und Infrastruktur | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.06.2016 | 08.07.2019 | von 01.06.2016 bis 08.07.2019 | stellvertretende Ausschussvorsitzende | stellvertretende Ausschussvorsitzende |
Mitglieder |
Betriebskommission Rettungsdienst Kreis Bergstraße | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | 06.06.2016 | von 20.06.2011 bis 06.06.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
GRÜNE-Fraktion |
Kreistag | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 08.04.2011 | 31.03.2016 | von 08.04.2011 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Kreistag | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 08.07.2019 | von 01.04.2016 bis 08.07.2019 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Kreistag - GRÜNE-Fraktion | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2011 | 31.03.2016 | von 08.04.2011 bis 31.03.2016 | |
Kreistag - GRÜNE-Fraktion | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2016 | 08.07.2019 | von 01.04.2016 bis 08.07.2019 | |
Mitglieder |
Verkehrskommission | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 06.06.2016 | 08.07.2019 | von 06.06.2016 bis 08.07.2019 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |