CDU-Fraktion |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.04.2006 | 08.05.2006 | von 06.04.2006 bis 08.05.2006 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Mitglieder |
Kreisausschuss | | Mitglied | Mitglied | 08.05.2006 | 20.06.2011 | von 08.05.2006 bis 20.06.2011 | ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter | ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter |
Kreisausschuss Umlaufverfahren | | Mitglied | Mitglied | 08.05.2006 | 20.06.2011 | von 08.05.2006 bis 20.06.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.05.2006 | 27.06.2011 | von 15.05.2006 bis 27.06.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Verkehrskommission | | Mitglied | Mitglied | 15.05.2006 | 31.03.2011 | von 15.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Betriebskommission Gebäudewirtschaft | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.06.2006 | 27.06.2011 | von 12.06.2006 bis 27.06.2011 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |