CDU-Fraktion |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Kreistag - CDU-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Kreistag - CDU-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Mitglieder |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.06.2016 | 05.07.2021 | von 06.06.2016 bis 05.07.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Kreis-Teilhabe-Kommission | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.04.2017 | 31.03.2021 | von 13.04.2017 bis 31.03.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße Umlaufverfahren | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2018 | 05.07.2021 | von 01.06.2018 bis 05.07.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2021 | | von 05.07.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße Umlaufverfahren | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2021 | | von 05.07.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kreis-Teilhabe-Kommission | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.09.2021 | | von 13.09.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.06.2016 | 30.05.2021 | von 06.06.2016 bis 30.05.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Jugendhilfeausschuss | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 31.05.2021 | | von 31.05.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |