Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Regionalpolitik und Infrastruktur | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.06.2016 | 16.09.2019 | von 01.06.2016 bis 16.09.2019 | |
Ausschuss für Regionalpolitik, Infrastruktur und Nachhaltigkeit | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.09.2019 | 31.03.2021 | von 16.09.2019 bis 31.03.2021 | |
CDU-Fraktion |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kreistag - CDU-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | |