Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Regionalpolitik, Infrastruktur und Nachhaltigkeit | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | | von 03.05.2021 | |
Mitglieder |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.06.2016 | 19.02.2019 | von 06.06.2016 bis 19.02.2019 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße Umlaufverfahren | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2018 | 19.02.2019 | von 01.06.2018 bis 19.02.2019 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Rettungsdienst Kreis Bergstraße | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.06.2016 | 31.12.2016 | von 14.06.2016 bis 31.12.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
SPD-Fraktion |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Kreistag - SPD-Fraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | |
Kreistag - SPD-Fraktion | | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Mitglieder |
Kreis-Teilhabe-Kommission | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 07.04.2017 | 31.03.2021 | von 07.04.2017 bis 31.03.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kreis-Teilhabe-Kommission | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.09.2021 | | von 13.09.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |