Mitglieder |
Kreisschulkommission | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 20.06.2011 | 31.01.2012 | von 20.06.2011 bis 31.01.2012 | bildungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE | bildungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE |
Fraktion DIE LINKE. |
Kreistag | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 19.04.2011 | 31.01.2012 | von 19.04.2011 bis 31.01.2012 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Kreistag - Fraktion WASG/DIE LINKE. | DIE LINKE | DIE LINKE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 19.04.2011 | 31.01.2012 | von 19.04.2011 bis 31.01.2012 | |
DIE LINKE (ohne Fraktionsstatus) |
Kreistag | DIE LINKE. | DIE LINKE. fraktionsloses Mitglied | fraktionsloses Mitglied | 01.02.2012 | 01.11.2013 | von 01.02.2012 bis 01.11.2013 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. m. § 33 HKO) |
Ausschuss für Regionalpolitik und Infrastruktur | DIE LINKE. | DIE LINKE. Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO) | Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO) | 08.06.2011 | 31.01.2012 | von 08.06.2011 bis 31.01.2012 | |
Ausschuss für Schule und Soziales | DIE LINKE | DIE LINKE Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO) | Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO) | 08.06.2011 | 31.01.2012 | von 08.06.2011 bis 31.01.2012 | |