SPD-Fraktion |
Kreistag - SPD-Fraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.04.2016 | 31.03.2021 | von 20.04.2016 bis 31.03.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Mitglieder |
Betriebskommission Rettungsdienst Kreis Bergstraße | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.06.2016 | 31.12.2016 | von 14.06.2016 bis 31.12.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Regionalpolitik und Infrastruktur | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.06.2016 | 16.09.2019 | von 01.06.2016 bis 16.09.2019 | |
Ausschuss für Regionalpolitik, Infrastruktur und Nachhaltigkeit | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.09.2019 | 31.03.2021 | von 16.09.2019 bis 31.03.2021 | |