FDP-Fraktion |
Kreistag - FDP-Fraktion | FDP | FDP Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Kreistag | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 06.04.2006 | 31.03.2011 | von 06.04.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordneter / Fraktionsvorsitzender | Kreistagsabgeordneter / Fraktionsvorsitzender |
Mitglieder |
Betriebskommission Gebäudewirtschaft | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.06.2006 | 15.02.2009 | von 12.06.2006 bis 15.02.2009 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Verkehrskommission | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | 31.03.2011 | von 12.06.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
FDP-Fraktion |
Kreistag | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 08.04.2011 | 31.03.2016 | von 08.04.2011 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kreistag - FDP-Fraktion | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2011 | 31.03.2016 | von 08.04.2011 bis 31.03.2016 | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Mitglieder |
Betriebskommission Gebäudewirtschaft | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | 31.12.2013 | von 20.06.2011 bis 31.12.2013 | |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | 26.06.2013 | von 20.06.2011 bis 26.06.2013 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Lenkungsgruppe "Energiewende" | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 30.10.2012 | 31.03.2016 | von 30.10.2012 bis 31.03.2016 | Vertreter der FDP-Fraktion | Vertreter der FDP-Fraktion |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2014 | 06.06.2016 | von 01.01.2014 bis 06.06.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft Umlaufverfahren | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2014 | 06.06.2016 | von 01.01.2014 bis 06.06.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Rettungsdienst Kreis Bergstraße | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.04.2015 | 06.06.2016 | von 21.04.2015 bis 06.06.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.04.2015 | 06.05.2015 | von 22.04.2015 bis 06.05.2015 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
FDP-Fraktion |
Kreistag | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kreistag - FDP-Fraktion | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Mitglieder |
Verkehrskommission | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 06.06.2016 | 25.10.2017 | von 06.06.2016 bis 25.10.2017 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Unterausschuss des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.10.2017 | 31.03.2021 | von 26.10.2017 bis 31.03.2021 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Regionalpolitik und Infrastruktur | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 08.06.2011 | 31.03.2016 | von 08.06.2011 bis 31.03.2016 | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Ausschuss für Regionalpolitik und Infrastruktur | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.06.2016 | 25.10.2017 | von 01.06.2016 bis 25.10.2017 | |
Akteneinsichtsausschuss betreffend "Überwaldbahn" | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 20.12.2016 | 06.11.2017 | von 20.12.2016 bis 06.11.2017 | |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.10.2017 | 31.03.2021 | von 26.10.2017 bis 31.03.2021 | |
Fraktionsvorsitzende |
Kreistagspräsidium | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 08.05.2006 | 31.03.2011 | von 08.05.2006 bis 31.03.2011 | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender |
Kreistagspräsidium | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | 30.11.2011 | von 16.05.2011 bis 30.11.2011 | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender |
stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.06.2006 | 20.06.2011 | von 12.06.2006 bis 20.06.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Jugendhilfeausschuss | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | 06.06.2016 | von 20.06.2011 bis 06.06.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |