Ausschussvorsitzende/r |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 03.05.2021 | | von 03.05.2021 | Ausschussvorsitzender ab 26.05.2021 | Ausschussvorsitzender ab 26.05.2021 |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss als Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl einer oder eines hauptamtlichen Kreisbeigeordneten des Kreises Bergstraße | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.12.2021 | 21.02.2022 | von 13.12.2021 bis 21.02.2022 | |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss als Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl einer oder eines hauptamtlichen Ersten Kreisbeigeordneten des Kreises Bergstraße | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 26.02.2024 | 24.06.2024 | von 26.02.2024 bis 24.06.2024 | |
SPD-Fraktion |
Kreistag - SPD-Fraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.04.2006 | 31.03.2011 | von 06.04.2006 bis 31.03.2011 | stv. Kreistagsvorsitzender | stv. Kreistagsvorsitzender |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 08.04.2011 | 31.03.2016 | von 08.04.2011 bis 31.03.2016 | stellvertretender Kreistagsvorsitzender | stellvertretender Kreistagsvorsitzender |
Kreistag - SPD-Fraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2011 | 31.03.2016 | von 08.04.2011 bis 31.03.2016 | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kreistag - SPD-Fraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Kreistag - SPD-Fraktion | | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | stv. Fraktionsvorsitzender | stv. Fraktionsvorsitzender |
Mitglieder |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.06.2006 | 06.06.2016 | von 12.06.2006 bis 06.06.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.06.2016 | 20.02.2019 | von 06.06.2016 bis 20.02.2019 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.06.2016 | 05.07.2021 | von 06.06.2016 bis 05.07.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft Umlaufverfahren | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.06.2016 | 05.07.2021 | von 06.06.2016 bis 05.07.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße Umlaufverfahren | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.06.2018 | 20.02.2019 | von 01.06.2018 bis 20.02.2019 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.02.2019 | 05.07.2021 | von 20.02.2019 bis 05.07.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße Umlaufverfahren | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.02.2019 | 05.07.2021 | von 20.02.2019 bis 05.07.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Unterausschuss des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.05.2021 | | von 26.05.2021 | |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.07.2021 | | von 05.07.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße Umlaufverfahren | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.07.2021 | | von 05.07.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.07.2021 | | von 05.07.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft Umlaufverfahren | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.07.2021 | | von 05.07.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl der oder des hauptamtlichen Ersten Kreisbeigeordneten des Kreises Bergstraße | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.03.2014 | 19.05.2014 | von 10.03.2014 bis 19.05.2014 | von der FREIE WÄHLER-Fraktion benanntes Mitglied | von der FREIE WÄHLER-Fraktion benanntes Mitglied |
stellvertretende Kreistagsvorsitzende |
Kreistagspräsidium | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 08.05.2006 | 31.03.2011 | von 08.05.2006 bis 31.03.2011 | stv. Kreistagsvorsitzender | stv. Kreistagsvorsitzender |
Kreistagspräsidium | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | 31.03.2016 | von 16.05.2011 bis 31.03.2016 | stellvertretender Kreistagsvorsitzender | stellvertretender Kreistagsvorsitzender |