GRÜNE-Fraktion |
Kreistag | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.06.2018 | 31.03.2021 | von 01.06.2018 bis 31.03.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Kreistag - GRÜNE-Fraktion | GRÜNE | GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.06.2018 | 31.03.2021 | von 01.06.2018 bis 31.03.2021 | |
Kreistag | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Kreistag - GRÜNE-Fraktion | | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Mitglieder |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.07.2018 | 05.07.2021 | von 12.07.2018 bis 05.07.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße Umlaufverfahren | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.07.2018 | 05.07.2021 | von 12.07.2018 bis 05.07.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Kreis-Teilhabe-Kommission | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 12.07.2018 | 31.03.2021 | von 12.07.2018 bis 31.03.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Kreis-Teilhabe-Kommission | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 13.09.2021 | | von 13.09.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2022 | | von 01.08.2022 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft Umlaufverfahren | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2022 | | von 01.08.2022 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Schule und Soziales | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 15.06.2023 | | von 15.06.2023 | |
stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 31.05.2021 | | von 31.05.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |