Ausschussvorsitzende/r |
Ausschuss für Schule und Soziales | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 03.05.2021 | | von 03.05.2021 | Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende |
CDU-Fraktion |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.08.2014 | 31.03.2016 | von 01.08.2014 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Kreistag - CDU-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.08.2014 | 31.03.2016 | von 01.08.2014 bis 31.03.2016 | |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Kreistag - CDU-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Kreistag - CDU-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Mitglieder |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.06.2016 | 05.07.2021 | von 06.06.2016 bis 05.07.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße Umlaufverfahren | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.06.2018 | 05.07.2021 | von 01.06.2018 bis 05.07.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2021 | | von 05.07.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft Umlaufverfahren | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2021 | | von 05.07.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Kreisschulkommission | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.09.2021 | | von 13.09.2021 | bildungspolitische Sprecherin der CDU-Kreistagsfraktion | bildungspolitische Sprecherin der CDU-Kreistagsfraktion |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Schule und Soziales | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.06.2016 | 31.03.2021 | von 01.06.2016 bis 31.03.2021 | |
stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.06.2016 | 30.05.2021 | von 06.06.2016 bis 30.05.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Jugendhilfeausschuss | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 31.05.2021 | | von 31.05.2021 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |