Mitglieder |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.06.2013 | 21.04.2015 | von 26.06.2013 bis 21.04.2015 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Rettungsdienst Kreis Bergstraße | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 26.06.2013 | 21.04.2015 | von 26.06.2013 bis 21.04.2015 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kreiskommission zur Förderung des Sportstättenbaus und der Vereinsarbeit | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.06.2013 | 21.04.2015 | von 26.06.2013 bis 21.04.2015 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kreisschulkommission | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.06.2013 | 21.04.2015 | von 26.06.2013 bis 21.04.2015 | bildungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion | bildungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion |
FDP-Fraktion |
Kreistag | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.06.2013 | 22.04.2015 | von 26.06.2013 bis 22.04.2015 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kreistag - FDP-Fraktion | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 26.06.2013 | 22.04.2015 | von 26.06.2013 bis 22.04.2015 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Schule und Soziales | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.06.2013 | 21.04.2015 | von 26.06.2013 bis 21.04.2015 | |
fraktionslos |
Kreistag | | fraktionsloses Mitglied | fraktionsloses Mitglied | 22.04.2015 | 06.05.2015 | von 22.04.2015 bis 06.05.2015 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | 04.05.2015 | von 20.06.2011 bis 04.05.2015 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |