Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Schule und Soziales | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 08.06.2011 | 31.07.2014 | von 08.06.2011 bis 31.07.2014 | |
stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | 31.07.2014 | von 20.06.2011 bis 31.07.2014 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
CDU-Fraktion |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 08.04.2011 | 31.07.2014 | von 08.04.2011 bis 31.07.2014 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Kreistag - CDU-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2011 | 31.07.2014 | von 08.04.2011 bis 31.07.2014 | |