Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. m. § 33 HKO) |
Akteneinsichtsausschuss betreffend "Überwaldbahn" | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 20.12.2016 | 06.11.2017 | von 20.12.2016 bis 06.11.2017 | |
Ausschuss für Regionalpolitik und Infrastruktur | DIE LINKE. | DIE LINKE. Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO) | Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO) | 09.06.2017 | 16.09.2019 | von 09.06.2017 bis 16.09.2019 | |
Ausschuss für Regionalpolitik, Infrastruktur und Nachhaltigkeit | DIE LINKE | DIE LINKE Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO) | Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO) | 16.09.2019 | 14.04.2020 | von 16.09.2019 bis 14.04.2020 | |
Ausschuss für Schule und Soziales | DIE LINKE. | DIE LINKE. Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO) | Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO) | 01.06.2016 | 14.04.2020 | von 01.06.2016 bis 14.04.2020 | |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | DIE LINKE. | DIE LINKE. Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO) | Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO) | 09.06.2017 | 14.04.2020 | von 09.06.2017 bis 14.04.2020 | |
Mitglieder |
Kreisschulkommission | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 06.06.2016 | 14.04.2020 | von 06.06.2016 bis 14.04.2020 | bildungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE. | bildungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE. |
Fraktion DIE LINKE. |
Kreistag | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | | 14.04.2020 | bis 14.04.2020 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Kreistag - Fraktion DIE LINKE. | DIE LINKE. | DIE LINKE. Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | 14.04.2020 | bis 14.04.2020 | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | stellvertretende Fraktionsvorsitzende |