Ausschussmitglieder |
Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl der oder des hauptamtlichen Ersten Kreisbeigeordneten des Kreises Bergstraße | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.03.2007 | 25.06.2007 | von 16.03.2007 bis 25.06.2007 | |
Mitglieder |
Betriebskommission Gebäudewirtschaft | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.03.2009 | | von 02.03.2009 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Ausschussvorsitzende/r |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 12.06.2006 | | von 12.06.2006 | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
CDU-Fraktion |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.04.2006 | | von 06.04.2006 | Kreistagsabgeordneter / Fraktionsvorsitzender ab 01.02.2009 | Kreistagsabgeordneter / Fraktionsvorsitzender ab 01.02.2009 |
Kreistag - CDU-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 06.04.2006 | | von 06.04.2006 | Fraktionsvorsitzender ab 01.02.2009 | Fraktionsvorsitzender ab 01.02.2009 |
Fraktionsvorsitzende |
Kreistagspräsidium | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.02.2009 | | von 01.02.2009 | CDU-Fraktionsvorsitzender | CDU-Fraktionsvorsitzender |
Mitglieder |
Unterausschuss des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.09.2006 | | von 15.09.2006 | |