CDU-Fraktion |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.04.2006 | 21.06.2006 | von 06.04.2006 bis 21.06.2006 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Mitglieder |
Betriebskommission Gebäudewirtschaft | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.06.2006 | 21.06.2006 | von 12.06.2006 bis 21.06.2006 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kreiskommission zur Förderung des Sportstättenbaus und der Vereinsarbeit | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | 26.06.2006 | von 12.06.2006 bis 26.06.2006 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Verkehrskommission | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | 21.06.2006 | von 12.06.2006 bis 21.06.2006 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Regionalpolitik und Infrastruktur | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | 21.06.2006 | von 12.06.2006 bis 21.06.2006 | |