Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Regionalpolitik und Infrastruktur | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | 02.03.2009 | von 12.06.2006 bis 02.03.2009 | |
Ausschussvorsitzende/r |
Ausschuss für Schule und Soziales | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 | Ausschussvorsitzender ab 28.10.2009 | Ausschussvorsitzender ab 28.10.2009 |
Mitglieder |
Betriebskommission Gebäudewirtschaft | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.06.2006 | 02.03.2009 | von 12.06.2006 bis 02.03.2009 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Gebäudewirtschaft | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.03.2009 | | von 02.03.2009 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
CDU-Fraktion |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.04.2006 | | von 06.04.2006 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kreistag - CDU-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 06.04.2006 | | von 06.04.2006 | |