Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Schule und Soziales | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | 31.03.2011 | von 12.06.2006 bis 31.03.2011 | |
Mitglieder |
Betriebskommission Gebäudewirtschaft | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.06.2006 | 20.06.2011 | von 12.06.2006 bis 20.06.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.06.2006 | 20.06.2011 | von 12.06.2006 bis 20.06.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
SPD-Fraktion |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.04.2006 | 31.03.2011 | von 06.04.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kreistag - SPD-Fraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | |
Mitglieder |
Verkehrskommission | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | 31.03.2011 | von 12.06.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |