Kreistagsvorsitzender |
Arbeitsgruppe "Organisation der Kreistagsarbeit ab 2016 ff." | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 13.10.2014 | 31.12.2015 | von 13.10.2014 bis 31.12.2015 | Kreistagsvorsitzender | Kreistagsvorsitzender |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl der oder des hauptamtlichen Ersten Kreisbeigeordneten des Kreises Bergstraße | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.03.2007 | 25.06.2007 | von 16.03.2007 bis 25.06.2007 | |
Ausschussvorsitzende/r |
Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl der oder des hauptamtlichen Ersten Kreisbeigeordneten des Kreises Bergstraße | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.03.2014 | 19.05.2014 | von 10.03.2014 bis 19.05.2014 | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Mitglieder |
Betriebskommission Gebäudewirtschaft | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.03.2009 | 20.06.2011 | von 02.03.2009 bis 20.06.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Gebäudewirtschaft | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | 31.12.2013 | von 20.06.2011 bis 31.12.2013 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | 06.06.2016 | von 01.01.2014 bis 06.06.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2016 | 05.07.2021 | von 01.07.2016 bis 05.07.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft Umlaufverfahren | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | 06.06.2016 | von 01.01.2014 bis 06.06.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft Umlaufverfahren | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.06.2016 | 05.07.2021 | von 06.06.2016 bis 05.07.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Ausschussvorsitzende/r |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 12.06.2006 | 31.03.2011 | von 12.06.2006 bis 31.03.2011 | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Ausschussmitglieder |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.06.2011 | 22.07.2011 | von 10.06.2011 bis 22.07.2011 | |
Mitglieder |
Kreiskommission zur Förderung des Sportstättenbaus und der Vereinsarbeit | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.06.2016 | 31.03.2021 | von 06.06.2016 bis 31.03.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
CDU-Fraktion |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.04.2006 | 31.03.2011 | von 06.04.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordneter / Fraktionsvorsitzender ab 01.02.2009 | Kreistagsabgeordneter / Fraktionsvorsitzender ab 01.02.2009 |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 08.04.2011 | 31.03.2016 | von 08.04.2011 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordneter / Fraktionsvorsitzender bis 19.05.2014 / ab 21.07.2014 Kreistagsvorsitzender | Kreistagsabgeordneter / Fraktionsvorsitzender bis 19.05.2014 / ab 21.07.2014 Kreistagsvorsitzender |
Kreistagsvorsitzender |
Kreistag | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | Kreistagsvorsitzender | Kreistagsvorsitzender |
CDU-Fraktion |
Kreistag - CDU-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 06.04.2006 | 31.03.2011 | von 06.04.2006 bis 31.03.2011 | Fraktionsvorsitzender ab 01.02.2009 | Fraktionsvorsitzender ab 01.02.2009 |
Kreistag - CDU-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2011 | 31.03.2016 | von 08.04.2011 bis 31.03.2016 | Fraktionsvorsitzender bis 19.05.2014 | Fraktionsvorsitzender bis 19.05.2014 |
Kreistag - CDU-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | |
Fraktionsvorsitzende |
Kreistagspräsidium | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.02.2009 | 31.03.2011 | von 01.02.2009 bis 31.03.2011 | CDU-Fraktionsvorsitzender | CDU-Fraktionsvorsitzender |
Kreistagspräsidium | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 16.05.2011 | 19.05.2014 | von 16.05.2011 bis 19.05.2014 | CDU-Fraktionsvorsitzender | CDU-Fraktionsvorsitzender |
Kreistagsvorsitzender |
Kreistagspräsidium | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 21.07.2014 | 31.03.2016 | von 21.07.2014 bis 31.03.2016 | Kreistagsvorsitzender ab 21.07.2014 | Kreistagsvorsitzender ab 21.07.2014 |
Kreistagspräsidium | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 09.05.2016 | 31.03.2021 | von 09.05.2016 bis 31.03.2021 | Kreistagsvorsitzender | Kreistagsvorsitzender |
Mitglieder |
Unterausschuss des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.09.2006 | 31.03.2011 | von 15.09.2006 bis 31.03.2011 | |