Mitglieder |
Betriebskommission Gebäudewirtschaft | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | 31.12.2013 | von 01.11.2011 bis 31.12.2013 | Finanzdezernent | Finanzdezernent |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | 18.01.2014 | von 01.11.2011 bis 18.01.2014 | Finanzdezernent | Finanzdezernent |
Vorsitzende/r |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße | | Vorsitz | Vorsitz | 18.01.2014 | 17.05.2016 | von 18.01.2014 bis 17.05.2016 | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter |
Mitglieder |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.07.2021 | 31.07.2022 | von 05.07.2021 bis 31.07.2022 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2022 | | von 01.08.2022 | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und Finanzdezernent | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und Finanzdezernent |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße Umlaufverfahren | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.07.2021 | 31.07.2022 | von 05.07.2021 bis 31.07.2022 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Neue Wege Kreis Bergstraße Umlaufverfahren | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2022 | | von 01.08.2022 | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und Finanzdezernent | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und Finanzdezernent |
Betriebskommission Rettungsdienst Kreis Bergstraße | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | 18.01.2014 | von 01.11.2011 bis 18.01.2014 | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und Finanzdezernent | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und Finanzdezernent |
Vorsitzende/r |
Betriebskommission Rettungsdienst Kreis Bergstraße | | Vorsitz | Vorsitz | 18.01.2014 | 04.07.2016 | von 18.01.2014 bis 04.07.2016 | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter |
Mitglieder |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | 04.07.2016 | von 01.01.2014 bis 04.07.2016 | hauptamlicher Kreisbeigeordneter/Finanzdezernent | hauptamlicher Kreisbeigeordneter/Finanzdezernent |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2022 | | von 01.08.2022 | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und Finanzdezernent | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und Finanzdezernent |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft Umlaufverfahren | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | 04.07.2016 | von 01.01.2014 bis 04.07.2016 | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter/Finanzdezernent | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter/Finanzdezernent |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft Umlaufverfahren | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2022 | | von 01.08.2022 | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und Finanzdezernent | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und Finanzdezernent |
Ausschussmitglieder |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | 31.07.2022 | von 03.05.2021 bis 31.07.2022 | stellvertretender Ausschussvorsitzender von 26.05.2021 bis 31.07.2022 | stellvertretender Ausschussvorsitzender von 26.05.2021 bis 31.07.2022 |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss als Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl einer oder eines hauptamtlichen Kreisbeigeordneten des Kreises Bergstraße | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 13.12.2021 | 21.02.2022 | von 13.12.2021 bis 21.02.2022 | |
stellvertretende/r Vorsitzende/r |
Jugendhilfeausschuss | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 18.01.2024 | 31.08.2024 | von 18.01.2024 bis 31.08.2024 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Mitglieder |
Kreisausschuss | | Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 04.07.2016 | von 01.11.2011 bis 04.07.2016 | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter |
Kreisausschuss | | Mitglied | Mitglied | 01.08.2022 | | von 01.08.2022 | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter |
Kreisausschuss Umlaufverfahren | | Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 04.07.2016 | von 01.11.2011 bis 04.07.2016 | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter |
GRÜNE-Fraktion |
Kreistag | | Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | 31.07.2022 | von 01.04.2021 bis 31.07.2022 | Fraktionsvorsitzender bis 31.07.2022 | Fraktionsvorsitzender bis 31.07.2022 |
Kreistag - GRÜNE-Fraktion | | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 01.04.2021 | 31.07.2022 | von 01.04.2021 bis 31.07.2022 | Fraktionsvorsitzender bis 31.07.2022 | Fraktionsvorsitzender bis 31.07.2022 |
Fraktionsvorsitzende |
Kreistagspräsidium | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | 31.07.2022 | von 03.05.2021 bis 31.07.2022 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Vorsitzende/r |
Kreis-Teilhabe-Kommission | | Vorsitz | Vorsitz | 01.08.2022 | | von 01.08.2022 | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter | hauptamtlicher Kreisbeigeordneter |
Lenkungsgruppe "Energiewende" | | Vorsitz | Vorsitz | 30.10.2012 | 31.03.2016 | von 30.10.2012 bis 31.03.2016 | Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter | Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter |