Mitglieder |
Lenkungsgruppe "Energiewende" | PIRATEN | PIRATEN Mitglied | Mitglied | 30.10.2012 | 31.03.2016 | von 30.10.2012 bis 31.03.2016 | Vertreter der PIRATEN-Partei | Vertreter der PIRATEN-Partei |
PIRATEN-Fraktion |
Kreistag - PIRATEN-Fraktion | PIRATEN | PIRATEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.02.2012 | 31.03.2016 | von 01.02.2012 bis 31.03.2016 | |
Kreistag | PIRATEN | PIRATEN Mitglied | Mitglied | 01.02.2012 | 31.03.2016 | von 01.02.2012 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
PIRATEN (ohne Fraktionsstatus) |
Kreistag | PIRATEN | PIRATEN fraktionsloses Mitglied | fraktionsloses Mitglied | 08.04.2011 | 31.01.2012 | von 08.04.2011 bis 31.01.2012 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Mitglieder |
Kreisschulkommission | PIRATEN | PIRATEN Mitglied | Mitglied | 23.08.2012 | 31.03.2016 | von 23.08.2012 bis 31.03.2016 | bildungspolitischer Sprecher der PIRATEN-Fraktion | bildungspolitischer Sprecher der PIRATEN-Fraktion |
Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. m. § 33 HKO) |
Ausschuss für Schule und Soziales | PIRATEN | PIRATEN Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO) | Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO) | 08.02.2012 | 31.03.2016 | von 08.02.2012 bis 31.03.2016 | |
Ausschuss für Regionalpolitik und Infrastruktur | PIRATEN | PIRATEN Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO) | Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO) | 09.02.2012 | 31.03.2016 | von 09.02.2012 bis 31.03.2016 | |