Mitglieder |
Verkehrskommission | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | 31.03.2011 | von 12.06.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
SPD-Fraktion |
Kreistag - SPD-Fraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 | von 01.04.2006 bis 31.03.2011 | |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.04.2006 | 31.03.2011 | von 06.04.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Regionalpolitik und Infrastruktur | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | 31.03.2011 | von 12.06.2006 bis 31.03.2011 | |