Mitglieder |
Mobilitätskommission | DIE LINKE/FREIE WÄHLER (Partei) | DIE LINKE/FREIE WÄHLER (Partei) Mitglied | Mitglied | 13.12.2021 | | von 13.12.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Fraktionsvorsitzende |
Kreistagspräsidium | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 09.05.2016 | 31.03.2021 | von 09.05.2016 bis 31.03.2021 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Kreistagspräsidium | DIE LINKE/FREIE WÄHLER (Partei) | DIE LINKE/FREIE WÄHLER (Partei) Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | | von 03.05.2021 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Fraktion DIE LINKE/FREIE WÄHLER (Partei) |
Kreistag - Fraktion DIE LINKE/FREIE WÄHLER (Partei) | | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 30.04.2021 | | von 30.04.2021 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Fraktion DIE LINKE. |
Kreistag - Fraktion DIE LINKE. | DIE LINKE. | DIE LINKE. Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Kreistag | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | Kreistagsabgeordneter / Fraktionsvorsitzender | Kreistagsabgeordneter / Fraktionsvorsitzender |
Fraktion DIE LINKE/FREIE WÄHLER (Partei) |
Kreistag | DIE LINKE/FREIE WÄHLER (Partei) | DIE LINKE/FREIE WÄHLER (Partei) Mitglied | Mitglied | 16.04.2021 | | von 16.04.2021 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
DIE LINKE (ohne Fraktionsstatus) |
Kreistag | | fraktionsloses Mitglied | fraktionsloses Mitglied | 01.11.2013 | 31.03.2016 | von 01.11.2013 bis 31.03.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Mitglieder |
Kreisschulkommission | DIE LINKE/FREIE WÄHLER (Partei) | DIE LINKE/FREIE WÄHLER (Partei) Mitglied | Mitglied | 13.09.2021 | | von 13.09.2021 | bildungspolitischer Sprecher der Kreistagsfraktion DIE LINKE/FREIE WÄHLER (Partei) | bildungspolitischer Sprecher der Kreistagsfraktion DIE LINKE/FREIE WÄHLER (Partei) |
Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. m. § 33 HKO) |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss als Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl einer oder eines hauptamtlichen Kreisbeigeordneten des Kreises Bergstraße | DIE LINKE/FREIE WÄHLER (Partei) | DIE LINKE/FREIE WÄHLER (Partei) Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO) | Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO) | 13.12.2021 | 21.02.2022 | von 13.12.2021 bis 21.02.2022 | in Vertretung für Fuhrmann, Kerstin | in Vertretung für Fuhrmann, Kerstin |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss als Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl der oder des hauptamtlichen Ersten Kreisbeigeordneten und der oder des weiteren hauptamtlichen Kreisbeigeordneten des Kreises Bergstraße | DIE LINKE. | DIE LINKE. Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO) | Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO) | 03.06.2016 | 04.07.2016 | von 03.06.2016 bis 04.07.2016 | |
fraktionslos |
Arbeitsgruppe "Organisation der Kreistagsarbeit ab 2016 ff." | DIE LINKE. | DIE LINKE. Kreistagsabgeordnete/r ohne Fraktionszugehörigkeit | Kreistagsabgeordnete/r ohne Fraktionszugehörigkeit | 13.10.2014 | 31.12.2015 | von 13.10.2014 bis 31.12.2015 | |
Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. m. § 33 HKO) |
Akteneinsichtsausschuss zum Komplex 'Lighthouse' | DIE LINKE. | DIE LINKE. Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO) | Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO) | 29.08.2019 | 02.12.2019 | von 29.08.2019 bis 02.12.2019 | |