Kreistagsvorsitzender |
Breitwieser, Werner | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 16.05.2011 | 20.07.2014 | von 16.05.2011 bis 20.07.2014 | Kreistagsvorsitzender bis 20.07.2014 | Kreistagsvorsitzender bis 20.07.2014 |
Schneider, Gottfried | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 21.07.2014 | 31.03.2016 | von 21.07.2014 bis 31.03.2016 | Kreistagsvorsitzender ab 21.07.2014 | Kreistagsvorsitzender ab 21.07.2014 |
Breitwieser, Werner | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 08.05.2006 | 31.03.2011 | von 08.05.2006 bis 31.03.2011 | Kreistagsvorsitzender | Kreistagsvorsitzender |
Schneider, Gottfried | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 09.05.2016 | 31.03.2021 | von 09.05.2016 bis 31.03.2021 | Kreistagsvorsitzender | Kreistagsvorsitzender |
stellvertretende Kreistagsvorsitzende |
Dörr, Ilona | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 08.05.2006 | 31.03.2011 | von 08.05.2006 bis 31.03.2011 | stv. Kreistagsvorsitzende | stv. Kreistagsvorsitzende |
Hunnius, Roland von | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 08.05.2006 | 31.03.2011 | von 08.05.2006 bis 31.03.2011 | stv. Kreistagsvorsitzender | stv. Kreistagsvorsitzender |
Öhlenschläger, Walter | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 08.05.2006 | 31.03.2011 | von 08.05.2006 bis 31.03.2011 | stv. Kreistagsvorsitzender | stv. Kreistagsvorsitzender |
Schmitt, Norbert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 08.05.2006 | 31.03.2011 | von 08.05.2006 bis 31.03.2011 | stv. Kreistagsvorsitzender | stv. Kreistagsvorsitzender |
Schocke, Heinz-Jürgen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 08.05.2006 | 31.03.2011 | von 08.05.2006 bis 31.03.2011 | stv. Kreistagsvorsitzender | stv. Kreistagsvorsitzender |
Heitland, MdL Birgit | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | 31.03.2016 | von 16.05.2011 bis 31.03.2016 | stellvertretende Kreistagsvorsitzende | stellvertretende Kreistagsvorsitzende |
Reinhardt, Randoald | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | 31.03.2016 | von 16.05.2011 bis 31.03.2016 | stellvertretender Kreistagsvorsitzender | stellvertretender Kreistagsvorsitzender |
Hartmann, Karin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | 31.03.2016 | von 16.05.2011 bis 31.03.2016 | stellvertretende Kreistagsvorsitzende | stellvertretende Kreistagsvorsitzende |
Schmitt, Norbert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | 31.03.2016 | von 16.05.2011 bis 31.03.2016 | stellvertretender Kreistagsvorsitzender | stellvertretender Kreistagsvorsitzender |
Berg, Evelyn | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | 31.03.2016 | von 16.05.2011 bis 31.03.2016 | stellvertretende Kreistagsvorsitzende + GRÜNE-Fraktionsvorsitzende | stellvertretende Kreistagsvorsitzende + GRÜNE-Fraktionsvorsitzende |
Heitland, MdL Birgit | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.05.2016 | 31.03.2021 | von 09.05.2016 bis 31.03.2021 | stellvertretende Kreistagsvorsitzende | stellvertretende Kreistagsvorsitzende |
Hartmann, Karin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.05.2016 | 31.03.2021 | von 09.05.2016 bis 31.03.2021 | stellvertretende Kreistagsvorsitzende | stellvertretende Kreistagsvorsitzende |
Berg, Evelyn | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 09.05.2016 | 31.03.2021 | von 09.05.2016 bis 31.03.2021 | stellvertretende Kreistagsvorsitzende + Fraktionsvorsitzende | stellvertretende Kreistagsvorsitzende + Fraktionsvorsitzende |
Kahnt, MdL Rolf | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 09.05.2016 | 31.03.2021 | von 09.05.2016 bis 31.03.2021 | stellvertretender Kreistagsvorsitzender (+ Fraktionsvorsitzender bis 08.03.2019) | stellvertretender Kreistagsvorsitzender (+ Fraktionsvorsitzender bis 08.03.2019) |
Mansmann, MdB Till | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 09.05.2016 | 31.03.2021 | von 09.05.2016 bis 31.03.2021 | stellvertretender Kreistagsvorsitzender | stellvertretender Kreistagsvorsitzender |
Mansmann, MdB Till | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | 21.09.2023 | von 03.05.2021 bis 21.09.2023 | stellvertretender Kreistagsvorsitzender | stellvertretender Kreistagsvorsitzender |
Fraktionsvorsitzende |
Schneider, Gottfried | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.02.2009 | 31.03.2011 | von 01.02.2009 bis 31.03.2011 | CDU-Fraktionsvorsitzender | CDU-Fraktionsvorsitzender |
Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 08.05.2006 | 31.01.2009 | von 08.05.2006 bis 31.01.2009 | CDU-Fraktionsvorsitzender | CDU-Fraktionsvorsitzender |
Hechler, Katrin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 08.05.2006 | 31.03.2011 | von 08.05.2006 bis 31.03.2011 | SPD-Fraktionsvorsitzende | SPD-Fraktionsvorsitzende |
Berg, Evelyn | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.06.2006 | 31.03.2011 | von 01.06.2006 bis 31.03.2011 | stv. GRÜNE-Fraktionsvorsitzende | stv. GRÜNE-Fraktionsvorsitzende |
Ruoff, Jochen | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 08.05.2006 | 31.03.2011 | von 08.05.2006 bis 31.03.2011 | GRÜNE-Fraktionsvorsitzender | GRÜNE-Fraktionsvorsitzender |
Greif, Dr. Martin | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 08.05.2006 | 31.03.2011 | von 08.05.2006 bis 31.03.2011 | FWG-Fraktionsvorsitzender | FWG-Fraktionsvorsitzender |
Sürmann, Frank | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 08.05.2006 | 31.03.2011 | von 08.05.2006 bis 31.03.2011 | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender |
Bitsch, Peter | REP | REP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 13.04.2010 | 31.03.2011 | von 13.04.2010 bis 31.03.2011 | stellvertretender REP-Fraktionsvorsitzender | stellvertretender REP-Fraktionsvorsitzender |
Hoch, Haymo | REP | REP Mitglied | Mitglied | 08.05.2006 | 31.03.2011 | von 08.05.2006 bis 31.03.2011 | REP-Fraktionsvorsitzender | REP-Fraktionsvorsitzender |
Jojade, Jürgen | WASG/DIE LINKE. | WASG/DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 08.05.2006 | 31.03.2011 | von 08.05.2006 bis 31.03.2011 | WASG-/LINKE-Fraktionsvorsitzender | WASG-/LINKE-Fraktionsvorsitzender |
Schneider, Gottfried | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 16.05.2011 | 19.05.2014 | von 16.05.2011 bis 19.05.2014 | CDU-Fraktionsvorsitzender | CDU-Fraktionsvorsitzender |
Haag, Alfons | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.06.2014 | 31.03.2016 | von 04.06.2014 bis 31.03.2016 | CDU-Fraktionsvorsitzender | CDU-Fraktionsvorsitzender |
Hechler, Katrin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | 23.11.2013 | von 16.05.2011 bis 23.11.2013 | SPD-Fraktionsvorsitzende | SPD-Fraktionsvorsitzende |
Oehlenschläger, Volker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.05.2016 | 31.03.2021 | von 09.05.2016 bis 31.03.2021 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Fiedler, Josef | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.11.2013 | 31.03.2016 | von 23.11.2013 bis 31.03.2016 | SPD-Fraktionsvorsitzender | SPD-Fraktionsvorsitzender |
Fiedler, Josef | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.05.2016 | 31.03.2021 | von 09.05.2016 bis 31.03.2021 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Figaj, Thilo | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 21.05.2011 | 31.03.2016 | von 21.05.2011 bis 31.03.2016 | GRÜNE-Fraktionsvorsitzender | GRÜNE-Fraktionsvorsitzender |
Ruoff, Jochen | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Hörst, Christopher | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 09.05.2016 | 31.03.2021 | von 09.05.2016 bis 31.03.2021 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Öhlenschläger, Walter | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | 31.03.2016 | von 16.05.2011 bis 31.03.2016 | FREIE WÄHLER-Fraktionsvorsitzender | FREIE WÄHLER-Fraktionsvorsitzender |
Krause, Reinhard | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 08.03.2019 | 31.03.2021 | von 08.03.2019 bis 31.03.2021 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Sürmann, Frank | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | 30.11.2011 | von 16.05.2011 bis 30.11.2011 | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender |
Hunnius, Roland von | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.12.2011 | 26.06.2013 | von 01.12.2011 bis 26.06.2013 | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender |
Öhlenschläger, Walter | (FG) FREIE WÄHLER | (FG) FREIE WÄHLER Mitglied | Mitglied | 09.05.2016 | 31.03.2021 | von 09.05.2016 bis 31.03.2021 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Elzer, Thomas | ALB | ALB Mitglied | Mitglied | 14.06.2018 | 31.03.2021 | von 14.06.2018 bis 31.03.2021 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Hörst, Christopher | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.06.2013 | 31.03.2016 | von 26.06.2013 bis 31.03.2016 | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender |
Hoch, Haymo | REP/Bürgerunion | REP/Bürgerunion Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | 31.03.2016 | von 16.05.2011 bis 31.03.2016 | REP-/Bürgerunion-Fraktionsvorsitzender | REP-/Bürgerunion-Fraktionsvorsitzender |
Schwarz, Dr. Bruno | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 09.05.2016 | 31.03.2021 | von 09.05.2016 bis 31.03.2021 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Zenker, Veronika | DIE LINKE./PIRATEN | DIE LINKE./PIRATEN Mitglied | Mitglied | 16.05.2011 | 31.03.2016 | von 16.05.2011 bis 31.03.2016 | LINKE-Fraktionsvorsitzende bis 31.01.2012 / PIRATEN-Fraktionsvorsitzende ab 01.02.2012 | LINKE-Fraktionsvorsitzende bis 31.01.2012 / PIRATEN-Fraktionsvorsitzende ab 01.02.2012 |
Oehlenschläger, Volker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | 14.10.2022 | von 03.05.2021 bis 14.10.2022 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Schimpf, Matthias | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | 31.07.2022 | von 03.05.2021 bis 31.07.2022 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Vogel, Vanessa | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | 25.05.2023 | von 03.05.2021 bis 25.05.2023 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Kreisausschuss |
Wilkes, Matthias | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 16.09.2003 | 15.09.2015 | von 16.09.2003 bis 15.09.2015 | Landrat | Landrat |
Metz, Thomas | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 01.09.2007 | 17.01.2014 | von 01.09.2007 bis 17.01.2014 | Erster Kreisbeigeordneter | Erster Kreisbeigeordneter |