Ausschussvorsitzende/r |
Herbert, Gerhard | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 20.12.2016 | 06.11.2017 | von 20.12.2016 bis 06.11.2017 | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Ausschussmitglieder |
Müller, Anja | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.12.2016 | 06.11.2017 | von 20.12.2016 bis 06.11.2017 | |
Reinhardt, Randoald | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.12.2016 | 06.11.2017 | von 20.12.2016 bis 06.11.2017 | |
Roeder, Oliver | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.12.2016 | 06.11.2017 | von 20.12.2016 bis 06.11.2017 | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Schönung, Christian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.12.2016 | 06.11.2017 | von 20.12.2016 bis 06.11.2017 | |
Hartmann, Karin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.12.2016 | 13.02.2017 | von 20.12.2016 bis 13.02.2017 | |
Klingler, Jens | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.12.2016 | 06.11.2017 | von 20.12.2016 bis 06.11.2017 | |
Schmidt, Marius | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 14.02.2017 | 06.11.2017 | von 14.02.2017 bis 06.11.2017 | |
Elzer, Thomas | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 20.12.2016 | 06.11.2017 | von 20.12.2016 bis 06.11.2017 | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Obermair, Michael | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 20.12.2016 | 05.09.2017 | von 20.12.2016 bis 05.09.2017 | |
Ruoff, Jochen | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 20.12.2016 | 06.11.2017 | von 20.12.2016 bis 06.11.2017 | |
Sürmann, Frank | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 20.12.2016 | 06.11.2017 | von 20.12.2016 bis 06.11.2017 | |
Lindner, Myriam | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Mitglied | Mitglied | 20.12.2016 | 06.11.2017 | von 20.12.2016 bis 06.11.2017 | |
Fraktionsvertreter/in mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. m. § 33 HKO) |
Hennrich, Christiane | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 20.12.2016 | 06.11.2017 | von 20.12.2016 bis 06.11.2017 | |