Vorsitzende/r |
Ringer, Stefan | | Vorsitz | Vorsitz | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |
Ringer, Stefan | | Vorsitz | Vorsitz | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |
stellvertretende/r Vorsitzende/r |
Engelhardt, Christian | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.09.2015 | | von 16.09.2015 | Landrat | Landrat |
Wilkes, Matthias | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 15.09.2015 | bis 15.09.2015 | Landrat | Landrat |
Mitglieder |
Thiels, Ursula | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | 13.10.2014 | von 20.06.2011 bis 13.10.2014 | Vertreterin des Diakonischen Werkes | Vertreterin des Diakonischen Werkes |
stimmberechtigte Mitglieder |
Heitland, MdL Birgit | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Bauer, MdL Alexander | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.02.2013 | | von 14.02.2013 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Roos, Dieter | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | 14.02.2013 | von 20.06.2011 bis 14.02.2013 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |
Hagenkötter, Kerstin | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | 31.07.2014 | von 20.06.2011 bis 31.07.2014 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Schich-Kiefer, Ingrid | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.11.2014 | | von 04.11.2014 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Breitwieser, Werner | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.08.2015 | | von 17.08.2015 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Fera, Pia | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | 16.08.2015 | von 20.06.2011 bis 16.08.2015 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Wagner, Andreas | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |
Klee, Heinz | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |
Pütt, Wolfgang | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |
Arnold, Hermann Peter | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Emmerich, Klaus | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | 18.01.2013 | von 20.06.2011 bis 18.01.2013 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |
Fera, Pia | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.08.2015 | | von 17.08.2015 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Roos, Dieter | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.02.2013 | 17.08.2015 | von 14.02.2013 bis 17.08.2015 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |
Heinz, Tobias | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Herbert, Gerhard | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.02.2014 | | von 18.02.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Hechler, Katrin | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | 09.01.2014 | von 20.06.2011 bis 09.01.2014 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Hapke, Ellen | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Thaidigsmann, Petra | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |
Fiedler, Josef | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.02.2013 | | von 14.02.2013 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kirchner, Helmut | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.02.2014 | | von 18.02.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Wingerter, Sven | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | 18.02.2014 | von 20.06.2011 bis 18.02.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Pfenning, Michael Patrick | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | 27.01.2014 | von 20.06.2011 bis 27.01.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Wingerter, Sven | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 18.02.2014 | | von 18.02.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Rothfritz, Maria | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |
Droll, Philipp | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |
Zuchowski, Aline | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Metz-Denefleh, Anne | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |
Fendler, Wolfram | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |
Berg, Evelyn | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Fabian, Thomas | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |
Öhlenschläger, Doris | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |
Öhlenschläger, Walter | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Hörst, Christopher | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.05.2015 | | von 04.05.2015 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Weigand, Volker | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | 04.05.2015 | von 20.06.2011 bis 04.05.2015 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Sürmann, Frank | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Breitwieser, Werner | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Buschmann, Irma | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Dörsam, Andreas | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Emmerich, Klaus | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |
Frank, Lucia | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Gärtner, Karin | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Hapke, Ellen | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Hechler, Katrin | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Heinz, Tobias | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Heitland, MdL Birgit | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Iwen, Jürgen | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Katzenmaier, Daniel | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |
Metz-Denefleh, Anne | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |
Metzger, Gisela | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.05.2011 | bis 30.05.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Müller-Kotthaus, Helga | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |
Pütt, Wolfgang | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |
Rothfritz, Maria | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |
Schich-Kiefer, Ingrid | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Scholz, Monika | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.05.2011 | bis 30.05.2011 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |
Schröder, Willy | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Stricker, Klaus-Peter | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Sürmann, Frank | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Thomas, Willi | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Wagner, Andreas | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Wingerter, Sven | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Winter, Lydia | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Ehret, Bruno | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Vertreter der Jugendverbände | Vertreter der Jugendverbände |
Volkmar, Michael | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Vertreter der Jugendverbände | Vertreter der Jugendverbände |
Hartel, Werner | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Vertreter der Jugendverbände | Vertreter der Jugendverbände |
Müller, Bettina | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Vertreterin der Jugendverbände | Vertreterin der Jugendverbände |
Beck, Martin | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Vertreter der Jugendverbände | Vertreter der Jugendverbände |
Stein, Sascha | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Vertreter der Jugendverbände | Vertreter der Jugendverbände |
Lortz, Michael | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Vertreter der Jugendverbände | Vertreter der Jugendverbände |
Wann, Horst | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Vertreter der Jugendverbände | Vertreter der Jugendverbände |
Blessing, Peter | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Vertreter der Arbeiterwohlfahrt | Vertreter der Arbeiterwohlfahrt |
Capuani, Peter | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Vertretung der Jugendverbände | Vertretung der Jugendverbände |
Henn, Andreas | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Vertretung der Jugendverbände | Vertretung der Jugendverbände |
Schlosser, Christian | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Vertretung der Jugendverbände | Vertretung der Jugendverbände |
Volkmar, Michael | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Vertreter der Jugendverbände | Vertreter der Jugendverbände |
Blessing, Peter | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Vertreter der Arbeiterwohlfahrt | Vertreter der Arbeiterwohlfahrt |
Geßner, Christian | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Vertretung der Arbeiterwohlfahrt | Vertretung der Arbeiterwohlfahrt |
Held, Carsten | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Vertreter der Arbeiterwohlfahrt | Vertreter der Arbeiterwohlfahrt |
Buntscheit, Marion | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Vertretung des Deutschen Roten Kreuzes | Vertretung des Deutschen Roten Kreuzes |
Frehse, Gudrun | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Vertretung des Deutschen Roten Kreuzes | Vertretung des Deutschen Roten Kreuzes |
Hahn, Kurt | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Vertreter des Caritasverbandes | Vertreter des Caritasverbandes |
Hahn, Kurt | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Vertreter des Caritasverbandes | Vertreter des Caritasverbandes |
Herr, Winfried | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Vertreter des Caritasverbandes | Vertreter des Caritasverbandes |
Herr, Winfried | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Vertreter des Caritasverbandes | Vertreter des Caritasverbandes |
Raekow, Hendrik | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Vertretung des Diakonischen Werkes | Vertretung des Diakonischen Werkes |
Jüllich, Michaela | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Vertreterin des Deutschen Roten Kreuzes | Vertreterin des Deutschen Roten Kreuzes |
Ohmayer, Margarete | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Vertretung des Diakonischen Werkes | Vertretung des Diakonischen Werkes |
Eisenhauer, Daniela | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Vertreterin des Deutschen Roten Kreuzes | Vertreterin des Deutschen Roten Kreuzes |
Salijevic, Meto | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Vertretung des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes | Vertretung des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes |
Thomas, Erich | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Vertretung des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes | Vertretung des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes |
Thiels, Ursula | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.10.2014 | | von 13.10.2014 | Vertreterin des Diakonischen Werkes | Vertreterin des Diakonischen Werkes |
Walz-Kelbel, Brigitte | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | 13.10.2014 | von 20.06.2011 bis 13.10.2014 | Vertreterin des Diakonischen Werkes | Vertreterin des Diakonischen Werkes |
Ohmayer, Margarete | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 13.10.2014 | | von 13.10.2014 | Vertreterin des Diakonischen Werkes | Vertreterin des Diakonischen Werkes |
Jungfleisch, Thomas | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.06.2011 | | von 20.06.2011 | Vertreter des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes | Vertreter des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes |
Müller-Wimmer, Lothar | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.06.2011 | | von 27.06.2011 | Vertreter des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes | Vertreter des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes |
beratende Mitglieder |
Kuhnert, Kai | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 01.01.2016 | | von 01.01.2016 | Leitung des Jugendamtes | Leitung des Jugendamtes |
Schneider-Jaksch, Ute | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | | 27.06.2011 | bis 27.06.2011 | Leiterin des Jugendamtes | Leiterin des Jugendamtes |
Schneider-Jaksch, Ute | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 27.06.2011 | 31.10.2015 | von 27.06.2011 bis 31.10.2015 | Leiterin des Jugendamtes | Leiterin des Jugendamtes |
Dicle, Iris | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 27.06.2011 | 12.12.2011 | von 27.06.2011 bis 12.12.2011 | Frauenbeauftragte | Frauenbeauftragte |
Frischmuth, Anke | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2015 | | von 01.11.2015 | stellv. Leitung des Jugendamtes | stellv. Leitung des Jugendamtes |
Schmitt, Nicole | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 12.12.2011 | | von 12.12.2011 | Frauenbeauftragte | Frauenbeauftragte |
Schneider, Günter | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Leitung des Staatlichen Schulamtes | Leitung des Staatlichen Schulamtes |
Schober, Hans | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.06.2011 | bis 20.06.2011 | Leitung des Staatlichen Schulamtes | Leitung des Staatlichen Schulamtes |
Knauf, Melanie | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.12.2011 | 25.11.2013 | von 12.12.2011 bis 25.11.2013 | Frauenbeauftragte | Frauenbeauftragte |
Link, Birgit | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.11.2013 | | von 25.11.2013 | Frauenbeauftragte | Frauenbeauftragte |
Paddenberg, Brigitte | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 27.06.2011 | | von 27.06.2011 | Ausländerbeauftragte | Ausländerbeauftragte |
Gabriel, Dr. Wolfgang | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 27.06.2011 | 30.09.2015 | von 27.06.2011 bis 30.09.2015 | Leiter des Gesundheitsamtes | Leiter des Gesundheitsamtes |
Güssow, Dr. Sabine | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 01.10.2015 | | von 01.10.2015 | Leiterin des Gesundheitsamts | Leiterin des Gesundheitsamts |
Koik, Julia | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | | 27.06.2011 | bis 27.06.2011 | Vertretung der Katholischen Kirche | Vertretung der Katholischen Kirche |
Wünker, Petra | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | | 27.06.2011 | bis 27.06.2011 | Vertreter der Katholischen Kirche | Vertreter der Katholischen Kirche |
Hoffmann, Pfarrer Thomas | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | | 27.06.2011 | bis 27.06.2011 | Vertreter der Evangelischen Kirche | Vertreter der Evangelischen Kirche |
Becker, Andrea | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.08.2009 | bis 31.08.2009 | Vertretung der Katholischen Kirche | Vertretung der Katholischen Kirche |
Ehret, Bruno | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 27.06.2011 | bis 27.06.2011 | Vertreter der Evangelischen Kirche | Vertreter der Evangelischen Kirche |
Thelen, Sabine | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.08.2011 | | von 17.08.2011 | Vertreterin des Gesundheitsamtes | Vertreterin des Gesundheitsamtes |
Dähn, Andreas | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 08.09.2015 | | von 08.09.2015 | kommissarischer Leiter des Staatlichen Schulamts | kommissarischer Leiter des Staatlichen Schulamts |
Thie, Diether | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.06.2011 | 07.09.2015 | von 27.06.2011 bis 07.09.2015 | Vertreter des Staatlichen Schulamts | Vertreter des Staatlichen Schulamts |
Werle-Wittmann, Stefanie | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.09.2015 | | von 08.09.2015 | Vertreterin des Staatlichen Schulamts | Vertreterin des Staatlichen Schulamts |
Hoffmann, Peter | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | | 27.06.2011 | bis 27.06.2011 | Jugendbeauftragter der Polizei | Jugendbeauftragter der Polizei |
Hoffmann, Peter | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 27.06.2011 | | von 27.06.2011 | Jugendbeauftragter der Polizei | Jugendbeauftragter der Polizei |
Erfiliz, Fahri | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.06.2011 | 27.06.2011 | von 27.06.2011 bis 27.06.2011 | Jugendbeauftragter der Polizei | Jugendbeauftragter der Polizei |
Ebert, Michael | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 01.10.2012 | | von 01.10.2012 | Richter am Familiengericht | Richter am Familiengericht |
Metzger-Carl, Renate | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 27.06.2011 | 30.09.2012 | von 27.06.2011 bis 30.09.2012 | Richterin am Familiengericht | Richterin am Familiengericht |
Haas, Sigurd | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.06.2011 | 10.11.2015 | von 27.06.2011 bis 10.11.2015 | Richter am Familiengericht | Richter am Familiengericht |
Brakonier, Rainer | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 27.06.2011 | | von 27.06.2011 | Richter am Jugendgericht | Richter am Jugendgericht |
Sauer, Dr. Patrick | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.06.2011 | | von 27.06.2011 | Richter am Jugendgericht | Richter am Jugendgericht |
Schultheis, Rosemarie | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | | 27.06.2011 | bis 27.06.2011 | Vertreterin der Agentur für Arbeit | Vertreterin der Agentur für Arbeit |
Schultheis, Rosemarie | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 27.06.2011 | | von 27.06.2011 | Vertreterin der Agentur für Arbeit | Vertreterin der Agentur für Arbeit |
Rhein, Gerhard | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 27.06.2011 | bis 27.06.2011 | Vertreter der Agentur für Arbeit | Vertreter der Agentur für Arbeit |
Rhein, Gerhard | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.07.2011 | | von 12.07.2011 | Vertreter der Agentur für Arbeit | Vertreter der Agentur für Arbeit |
Eichler, Markus | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 25.11.2013 | | von 25.11.2013 | Vertreter der evangelischen Kirche | Vertreter der evangelischen Kirche |
Hoffmann, Pfarrer Thomas | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 27.06.2011 | 09.02.2013 | von 27.06.2011 bis 09.02.2013 | Vertreter der Evangelischen Kirche | Vertreter der Evangelischen Kirche |
Schwahn, Ulrike | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.06.2011 | | von 27.06.2011 | Vertreterin der Evangelischen Kirche | Vertreterin der Evangelischen Kirche |
Wacker, Nadine | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 03.09.2015 | | von 03.09.2015 | Vertreterin der katholischen Kirche | Vertreterin der katholischen Kirche |
Wünker, Petra | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 27.06.2011 | 31.05.2015 | von 27.06.2011 bis 31.05.2015 | Vertreterin der Katholischen Kirche | Vertreterin der Katholischen Kirche |
Ansorge, Jonas | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.02.2014 | | von 18.02.2014 | Vertreter der katholischen Kirche | Vertreter der katholischen Kirche |
Schiltz, Bettina | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.06.2011 | 18.02.2014 | von 27.06.2011 bis 18.02.2014 | Vertreterin der Katholischen Kirche | Vertreterin der Katholischen Kirche |