Vorsitzende/r |
Wilkes, Matthias | | Vorsitz | Vorsitz | | | | Landrat | Landrat |
Mitglieder |
Götz, Fritz | | Mitglied | Mitglied | 15.05.2006 | | von 15.05.2006 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Knapp, Kurt | | Mitglied | Mitglied | 15.05.2006 | | von 15.05.2006 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Breitwieser, Werner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | | von 12.06.2006 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Haas, Günter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | 26.06.2006 | von 12.06.2006 bis 26.06.2006 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Jäger, Klaus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | | von 12.06.2006 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kappel, Alfred | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | | von 12.06.2006 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kunkel, Joachim | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | | von 12.06.2006 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Stephan, Peter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.03.2009 | | von 02.03.2009 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.06.2006 | 25.02.2009 | von 26.06.2006 bis 25.02.2009 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Czyrt, Claudia | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | | von 12.06.2006 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Fraas, Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | 13.08.2007 | von 12.06.2006 bis 13.08.2007 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Hartmann, Karin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 21.08.2007 | | von 21.08.2007 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Moritz, Renate | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | | von 12.06.2006 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Roos, Heinz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | | von 12.06.2006 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Figaj, Thilo | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | | von 12.06.2006 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Berbner, Ingrid | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | 08.12.2008 | von 12.06.2006 bis 08.12.2008 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Öhlenschläger, Walter | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 09.01.2009 | | von 09.01.2009 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kramer, Benjamin | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | | von 12.06.2006 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Hartmann, Willy | | Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | | von 12.06.2006 | Vertretung des Sportkreises | Vertretung des Sportkreises |
Herbert, Sven | | Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | | von 12.06.2006 | Vertretung des Sportkreises | Vertretung des Sportkreises |
Knop, Horst | | Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | | von 12.06.2006 | Vertretung des Sportkreises | Vertretung des Sportkreises |
Schäfer, Erhard | | Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | | von 12.06.2006 | Vertretung des Sportkreises | Vertretung des Sportkreises |
Weihrauch, Jürgen | | Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | | von 12.06.2006 | Vertretung des Sportkreises | Vertretung des Sportkreises |
Ritsert, Heinz | | Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | | von 12.06.2006 | Vertretung der Sängerkreise | Vertretung der Sängerkreise |
Müller, Wolfgang | | Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | | von 12.06.2006 | Vertretung der Hilfsorganisationen | Vertretung der Hilfsorganisationen |
Fassinger, Helmut | | Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | | von 12.06.2006 | Vertretung der Tierzuchtverbände | Vertretung der Tierzuchtverbände |
Wendling, Friedrich | | Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | | von 12.06.2006 | Vertretung der Obst- und Gartenbauverbände | Vertretung der Obst- und Gartenbauverbände |
Ehret, Bruno | | Mitglied | Mitglied | 01.09.2010 | | von 01.09.2010 | Vorsitzender des Kreisjugendrings | Vorsitzender des Kreisjugendrings |
Volkmar, Michael | | Mitglied | Mitglied | 12.06.2006 | 30.09.2006 | von 12.06.2006 bis 30.09.2006 | Vorsitzender des Kreisjugendringes | Vorsitzender des Kreisjugendringes |
Volkmar, Michael | | Mitglied | Mitglied | 18.03.2008 | 01.09.2010 | von 18.03.2008 bis 01.09.2010 | Vorsitzender Kreisjugendring | Vorsitzender Kreisjugendring |
Hölzel, Jürgen | | Mitglied | Mitglied | 01.10.2006 | 18.03.2008 | von 01.10.2006 bis 18.03.2008 | Vorsitzender des Kreisjugendrings | Vorsitzender des Kreisjugendrings |