Mitglieder |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 06.06.2016 | bis 06.06.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft Umlaufverfahren | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 06.06.2016 | bis 06.06.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Rettungsdienst Kreis Bergstraße | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 06.06.2016 | bis 06.06.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
FDP-Fraktion |
Kreistag | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kreistag - FDP-Fraktion | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Mitglieder |
Verkehrskommission | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 06.06.2016 | 25.10.2017 | von 06.06.2016 bis 25.10.2017 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Unterausschuss des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.10.2017 | | von 26.10.2017 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Regionalpolitik und Infrastruktur | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.06.2016 | 25.10.2017 | von 01.06.2016 bis 25.10.2017 | |
Akteneinsichtsausschuss betreffend "Überwaldbahn" | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 20.12.2016 | 06.11.2017 | von 20.12.2016 bis 06.11.2017 | |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.10.2017 | | von 26.10.2017 | |
stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 06.06.2016 | bis 06.06.2016 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |