Mitglieder |
Unterausschuss des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Mitglied | Mitglied | 26.05.2021 | | von 26.05.2021 | |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2021 | | von 05.07.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft Umlaufverfahren | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2021 | | von 05.07.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kreiskommission zur Förderung des Sportstättenbaus und der Vereinsarbeit | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Mitglied | Mitglied | 07.10.2021 | | von 07.10.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Mobilitätskommission | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Mitglied | Mitglied | 13.12.2021 | | von 13.12.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Fraktion FREIE WÄHLER |
Kreistag | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Mitglied | Mitglied | | | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Kreistag - Fraktion FREIE WÄHLER | | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 07.04.2021 | | von 07.04.2021 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Ausschussmitglieder |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | | von 03.05.2021 | |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss als Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl einer oder eines hauptamtlichen Kreisbeigeordneten des Kreises Bergstraße | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Mitglied | Mitglied | 13.12.2021 | 21.02.2022 | von 13.12.2021 bis 21.02.2022 | |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss als Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl einer oder eines hauptamtlichen Ersten Kreisbeigeordneten des Kreises Bergstraße | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Mitglied | Mitglied | 26.02.2024 | 24.06.2024 | von 26.02.2024 bis 24.06.2024 | |
Fraktionsvorsitzende |
Kreistagspräsidium | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | | von 03.05.2021 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 30.05.2021 | bis 30.05.2021 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |