Ausschussvorsitzende/r |
Ausschuss für Schule und Soziales | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.06.2016 | 07.03.2018 | von 01.06.2016 bis 07.03.2018 | |
SPD-Fraktion |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 10.03.2018 | bis 10.03.2018 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Kreistag - SPD-Fraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 07.04.2016 | 10.03.2018 | von 07.04.2016 bis 10.03.2018 | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | stellvertretende Fraktionsvorsitzende |
Mitglieder |
Kreisschulkommission | | Mitglied | Mitglied | 06.06.2016 | 01.02.2018 | von 06.06.2016 bis 01.02.2018 | Vertreterin des Kreiselternbeirats | Vertreterin des Kreiselternbeirats |
Betriebskommission Rettungsdienst Kreis Bergstraße | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.06.2016 | 31.12.2016 | von 14.06.2016 bis 31.12.2016 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Kreisausschuss | | Mitglied | Mitglied | 12.03.2018 | | von 12.03.2018 | ehrenamtliche Kreisbeigeordnete | ehrenamtliche Kreisbeigeordnete |
Kreisausschuss Umlaufverfahren | | Mitglied | Mitglied | 19.03.2018 | | von 19.03.2018 | Kreisbeigeordnete | Kreisbeigeordnete |
Kreisschulkommission | | Mitglied | Mitglied | 19.03.2018 | | von 19.03.2018 | Kreisbeigeordnete | Kreisbeigeordnete |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Schule und Soziales | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 07.03.2018 | 10.03.2018 | von 07.03.2018 bis 10.03.2018 | |
stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.06.2016 | | von 06.06.2016 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |