Vorsitzende/r |
Engelhardt, Christian | | Vorsitz | Vorsitz | 16.09.2015 | | von 16.09.2015 | Landrat | Landrat |
Wilkes, Matthias | | Vorsitz | Vorsitz | 01.01.2014 | 15.09.2015 | von 01.01.2014 bis 15.09.2015 | Landrat | Landrat |
Mitglieder |
Schimpf, Matthias | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | hauptamlicher Kreisbeigeordneter/Finanzdezernent | hauptamlicher Kreisbeigeordneter/Finanzdezernent |
Klee, Heinz | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Fabian, Thomas | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Kreisbeigeordneter | Kreisbeigeordneter |
Schneider, Gottfried | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Herrmann, Thorsten | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Kunkel, Joachim | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Schönung, Christian | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Reinhardt, Randoald | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Ringhof, Martin | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Meyer, Dieter | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Müller, Anja | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Fiedler, Josef | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Catalani-Wilhelm, Luciana | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Siegl, Franz | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Winter, Lydia | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Rothmüller, Josef | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2014 | | von 03.11.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Stenger, Ute | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | 03.11.2014 | von 01.01.2014 bis 03.11.2014 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Rothmüller, Josef | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.01.2014 | 03.11.2014 | von 27.01.2014 bis 03.11.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Stenger, Ute | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.11.2014 | | von 03.11.2014 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Löffler, Ralf | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Schäffer, Manfred | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Berg, Evelyn | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Figaj, Thilo | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Greif, Dr. Martin | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | 22.12.2015 | von 01.01.2014 bis 22.12.2015 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Öhlenschläger, Walter | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Hörst, Christopher | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Sürmann, Frank | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter |
Gierl, Markus | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Vertreter des Personalrates | Vertreter des Personalrates |
Trares, Ute | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Vertreterin des Personalrates | Vertreterin des Personalrates |
Pfündl, Beate | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | Vertreterin des Personalrates | Vertreterin des Personalrates |
Gruß, Walter | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | 20.07.2015 | von 01.01.2014 bis 20.07.2015 | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person |
Schott, Dietmar | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.07.2015 | | von 20.07.2015 | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person |
Arndt, Willi | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person |
Rüger, Ulrike | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person |
Freudenberger, Wolfgang | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2014 | | von 01.01.2014 | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person |
Frey, Hendrik | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | 20.07.2015 | von 01.01.2014 bis 20.07.2015 | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person |
Meister, Philipp | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.07.2015 | | von 20.07.2015 | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person |
Kuhlmann, Christian | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.10.2015 | | von 12.10.2015 | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person |
Weber, Ann-Kathrin | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2014 | 30.06.2015 | von 01.01.2014 bis 30.06.2015 | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person | wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Person |